2007-06-08: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 25.05.2007. Gegenstand des Unternehmens: Der Betrieb von Gastwirtschaften aller Art. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Bülow, Ingo, Nürnberg, *29.07.1976; Köhl, Severin, Nürnberg, *25.05.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2008-09-29: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bülow, Ingo, Nürnberg, *29.07.1976. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Köhl, Severin, Nürnberg, *25.05.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-10-25: Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg vom 18.10.2019 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 65 GmbHG.
2021-12-17: Von Amts wegen gelöscht gemäß § 395 FamFG: Geschäftsführer: Köhl, Severin, Landsberg am Lech, *25.05.1978.