2007-04-25: Die Gesellschafterversammlung vom 20.02.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Bad Lippspringe beschlossen.
2015-11-03: Die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geburtsdatum ergänzt: Geschäftsführer: Lawniczak, Paul Markus, Paderborn, *17.03.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-05-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hachen, Ralf, Lichtenfels, *20.09.1966.
2019-02-27: Die Gesellschafterversammlung vom 31.01.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 beschlossen.