2009-08-28: Geschäftsanschrift: Wendenstraße 403, 20537 Hamburg. Bestellt Geschäftsführer: Sander, Thomas, Twistringen, *06.02.1974, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Möller, Jan-Peter, Hoisdorf, *20.11.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kehde, Thomas, Oelixdorf, *04.09.1966. Prokura erloschen Sander, Thomas, Twistringen, *06.02.1974.
2012-06-14: Änderung zur Geschäftsanschrift: Normannenweg 28, 20537 Hamburg.
2015-04-27: Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: REISSWOLF Deutschland GmbH.
2015-11-30: Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere die Erfassung und Vernichtung von Akten und Datenträgern unter Beachtung der Datenschutzgesetze, (b) Handeln und Vermitteln von Abfällen aller Art (c) die Förderung der in der Bundesrepublik Deutschland regional tätigen Unternehmen der REISSWOLF-Gruppe durch - überregionale Werbung, - Schaffung und Durchsetzung einheitlicher Richtlinien betreffend der Auftragsabwicklung, - Schaffung und Durchsetzung des bei der Auftragsabwicklung zu beachtenden Sicherheitsstandards, - Schaffung und Durchsetzung eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Unternehmen der REISSWOLF-Gruppe.
2016-11-16: Ausgeschieden Geschäftsführer: Menzel, Marcus, Völklingen, *24.10.1963. Geänderte Vertretung, nun Geschäftsführer: Sander, Thomas, Twistringen, *06.02.1974, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-26: Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1 , 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 und 10 beschlossen. Neue Firma: documentus Deutschland GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere (a) die Erfassung und Vernichtung von Akten und Datenträgern unter Beachtung der Datenschutzgesetze, (b) Handeln und Vermitteln von Abfällen aller Art (c) die Förderung der in der Bundesrepublik Deutschland regional tätigen Unternehmen der documentus-Gruppe durch überregionale Werbung, Schaffung und Durchsetzung einheitlicher Richtlinien betreffend der Auftragsabwicklung, Schaffung und Durchsetzung des bei der Auftragsabwicklung zu beachtenden Sicherheitsstandard, Schaffung und Durchsetzung eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Unternehmen der documentus-Gruppe.
2018-04-16: Änderung zur Geschäftsanschrift: Normannenweg 34, 20537 Hamburg.
2018-09-19: Bestellt Geschäftsführer: Miers, Christian Diedrich, Drochtersen, *02.04.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.