2018-04-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Drehsen, Hans-Dieter, Alsdorf, *29.12.1943. Bestellt als Geschäftsführer: Hellmann, Oliver, Hamburg, *29.06.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Hellmann, Oliver, Hamburg, *29.06.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Lenz, Hans-Jürgen, Neuss, *26.03.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-05-10: Bestellt als Geschäftsführer: Drehsen, Milo, Alsdorf, *01.07.1992, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Lenz, Hans-Jürgen, Neuss, *26.03.1957.