2012-02-06: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.12.2011. Geschäftsanschrift: Rodenbeker Straße 24 G, 22395 Hamburg. Gegenstand: Film- und Fernsehproduktion, Media Service sowie damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, ausgenommen erlaubnispflichtige Tätigkeiten. Stammkapital: 400,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Bröcker, Ingo, Hamburg, *13.01.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-03-05: Berichtigt (Familienname), nunmehr: Geschäftsführer: Blöcker, Ingo, Hamburg, *13.01.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-03-15: Die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen. Jeder Liquidator vertritt einzeln. Jeder Liquidator ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geändert, nun Liquidator: Blöcker, Ingo, Hamburg, *13.01.1974, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2020-10-23: Die Liquidation ist beendet. Die Firma ist erloschen.