2010-05-14: Änderung zur Geschäftsanschrift: Alte Ruhrorter Straße 42-52, 47119 Duisburg. Prokura erloschen: Schmitz, Volker, Neukirchen-Vluyn, *09.09.1953.
2010-05-28: Änderung zur Geschäftsanschrift: Bliersheimer Straße 80, 47229 Duisburg.
2012-02-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Christiansen, Hans-Georg, Gelsenkirchen, *13.08.1979. Prokura erloschen: Hinz, Uwe, Krefeld, *30.11.1962.
2013-08-16: Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2013 hat den Gesellschaftsvertrag um einen § 16 (Veröffentlichung von Bezügen) ergänzt.
2013-12-23: Der mit der Duisburger Hafen Aktiengesellschaft, Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HR B 180) am 13.12.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.12.2013 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2013 hat der Änderung zugestimmt.
2015-10-26: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Negele, Christian, Tönisvorst, *04.10.1976.
2016-04-04: Änderung zur Geschäftsanschrift: Rotterdamer Straße 70, 47229 Duisburg.
2016-05-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Teuber, Markus, Duisburg, *03.05.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Christiansen, Hans-Georg, Gladbeck, *13.08.1979. Prokura erloschen: Christiansen, Hans-Georg, Gelsenkirchen, *13.08.1979.
2021-12-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Schlipköther, Thomas, Essen, *02.12.1955. Bestellt als Geschäftsführer: Albers, Michael, Duisburg, *30.07.1960.
2022-02-09: Änderung zur Geschäftsanschrift: Aakerfährstraße 125, 47058 Duisburg.