2005-06-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Maiweg, Harald, Korschenbroich, *27.07.1955; Zum Geschäftsführer bestellt: Otterbach, Burkhard, Siegen, *13.02.1957.
2007-01-26: Geschäftsführer: Lexhaller, Tobias, Eichenau, *01.06.1969; Selle, Lutz, Siegen, *13.12.1966.
2009-03-02: Ergänzend nachgetragen Geschäftsanschrift: Eiserfelder Straße 316, 57080 Siegen. Nicht mehr Geschäftsführer: Lexhaller, Tobias, Eichenau, *01.06.1969; Selle, Lutz, Siegen, *13.12.1966.
2011-01-10: Durch Beschluss des Amtsgerichts Siegen (25 IN 312/10) vom 01.01.2011 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.
2012-12-03: Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2012 hat die Fortsetzung der Gesellschaft beschlossen.
2021-05-18: Bestellt als Geschäftsführer: Blaut, Andreas Adam, Halver, *10.12.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-10-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Otterbach, Burkhard, Siegen, *13.02.1957.