2015-12-03: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 26.07.2004 zuletzt geändert am 11.08.2005. Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Der Sitz ist von Halle (Amtsgericht Stendal HRB 215015) nach Göppingen verlegt. Änderung der Geschäftsanschrift: Manfred-Wörner-Straße 115, 73037 Göppingen. Gegenstand: Finanzberatung von natürlichen und juristischen Personen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Fadda, Hans-Jörg, Göppingen, *11.11.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-06-21: Neue Geschäftsanschrift: Marktstraße 14, 73033 Göppingen.
2020-04-17: Änderung der Geschäftsanschrift: Schützenstraße 7, 73033 Göppingen.
2020-11-23: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Fadda, Hans-Jörg, Esslingen am Neckar, *11.11.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-03-24: Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen.