2010-07-16: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 31.05.2010. Geschäftsanschrift: Handelsstraße 22, 42929 Wermelskirchen. Gegenstand: der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Handelsgesellschaften sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei diesen, insbesondere die Geschäftsführung und Vertretung der ecoverde Wermelskirchen UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG mit dem Sitz in Wermelskirchen, als deren persönlich haftende Gesellschafterin. Stammkapital: 3.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Sieg, Franz-Josef, Wermelskirchen, *26.06.1954, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Sieg, Franz-Josef, Wermelskirchen, *26.06.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Theß, Markus, Wermelskirchen, *05.03.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-14: Nach Berichtigung des Wohnortes von Amts wegen weiter Geschäftsführer: Theß, Markus, Köln, *05.03.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.