2013-04-08: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Herick, Stefan, Stadtlohn, *28.12.1985; Samele, Tino, Stadtlohn, *26.05.1992.
2016-06-02: Prokura erloschen: Herick, Stefan, Stadtlohn, *28.12.1985. Nach Änderung der bisherigen Gesamtprokura nun: Einzelprokura: Kaufmann Samele, Tino, Stadtlohn, *26.05.1992.
2022-01-14: Nach Verlegung des Sitzes nunmehr: Stadtlohn. geänderte Geschäftsanschrift: Südlohner Weg 34, 48703 Stadtlohn.