2008-08-29: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 22.07.2008. Gegenstand: Der Bau von Solaranlagen, insbesondere Photovoltaik-Anlagen, sowie der Handel mit Solarmodulen und mit sonstigen Gegenständen oder Produkten aller Art aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Stammkapital: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: Förster, Christian, Grünsfeld, *14.04.1971; Nuß, Thomas, Tauberbischofsheim, *25.02.1984, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Förster, Jürgen, Grünsfeld, *16.12.1974.
2011-11-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Nuß, Thomas, Tauberbischofsheim, *25.02.1984. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meier, Michael, Werbach-Wenkheim, *03.08.1982.