2005-09-13: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 23.08.2005. Gegenstand des Unternehmens: Herstellung, Vertrieb und Handel von Druckerzeugnissen und Verpackungen. Stammkapital: 500.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Kaser, Josef, Thalheim bei Wels/Österreich, *18.01.1938, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2005-11-02: Bestellt: Geschäftsführer: Möckel, Florian, Diedorf, *17.05.1966; Pachner, Christian, Wels / Österreich, *24.12.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mögerlein, Gerhard, Augsburg, *19.12.1940.
2007-05-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meder, Günter, Augsburg, *07.02.1951.
2007-07-24: Personendaten berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mederer, Günther, Augsburg, *07.02.1951.
2009-10-20: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kaser, Josef, Thalheim bei Wels/Österreich, *18.01.1938.
2011-03-01: Die Gesellschafterversammlung vom 23.02.2011 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: enve print services GmbH.
2014-05-21: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Möckel, Florian, Diedorf, *17.05.1966. Bestellt: Geschäftsführer: Mag. Humer, Walter, St. Marienkirchen a.H. / Österreich, *30.05.1962; Mag. Pachner, Christian, Ried im Innkreis / Österreich, *24.12.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt; je mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.