2007-09-20: Die Gesellschafterversammlung vom 12.09.2007 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: ES-Gmeindl & Pöschl GmbH. Zweigniederlassung/en mit abweichender Firma: Dipl. Ing. Schlechter GmbH Zweigniederlassung Traunstein, 83278 Traunstein.
2007-10-04: Firma der Zweigniederlassung geändert, nun: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz ES-Gmeindl & Pöschl GmbH, Zweigniederlassung Traunstein, 83278 Traunstein
2008-06-12: Die Gesellschafterversammlung vom 29.05.2008 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: ESG Ingenieure GmbH. Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Traunstein, 83278 Traunstein.
2009-03-18: Die Gesellschafterversammlung vom 20.02.2009 hat die Änderung des § 1 (Firma und Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Traunreut. Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Str. 82, 83374 Traunwalchen.
2012-11-27: Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2012 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Unternehmensgegenstand: Erbringung von Ingenieurleistungen aller Art. Geschäftsführer: Gmeindl, Thomas, Traunstein, *06.10.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-06-03: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Burghausen, 84489 Burghausen, Geschäftsanschrift: Marktler Str. 61, 84489 Burghausen. Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 84489 Burghausen: Milcher, Thomas, Burghausen, *30.10.1970; Weidacher, Helmut, Triftern, *24.09.1970.
2016-11-22: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Gmeindl, Thomas, Grabenstätt, *06.10.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-11-22: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Gmeindl, Thomas, Grabenstätt, *06.10.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.