2012-01-13: Die Gesellschafterversammlung hat am 21.12.2011 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 34.435,41 auf EUR 60.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §§ 4 (Stammkapital) und 9 (Gesellschafterbeschlüsse) zu ändern.
2015-03-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Espey geb. Schasiepen, Ursula, Industriekauffrau, Essen. Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Espey, Karsten, Kommunikationswirt, Essen; Espey, Anke, Dipl.-Designerin, Essen, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-06-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Espey, Anke, Dipl.-Designerin, Essen.
2020-10-15: Nach Änderung nunmehr Geschäftsanschrift: Hinsbecker Löh 10, 45257 Essen.