2007-08-01: Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: etamax space GmbH.
2017-01-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Sdunnus, Holger, Dipl.Ing., Braunschweig.
2017-01-17: Geschäftsführer: Westerkamp, Ralf, Braunschweig, *04.11.1964, Vertretungsbefugnis geändert, nun vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt als Geschäftsführer: Fischer, Anton, Braunschweig, *28.11.1979; Ogrzewalla, Jürgen, Jülich, *30.11.1960, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2017-09-08: Neue Geschäftsanschrift: Lilienthalplatz 1, 38108 Braunschweig.
2020-11-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Ogrzewalla, Jürgen, Jülich, *30.11.1960. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Richenhagen, Johannes, Aachen, *05.01.1984, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.