2016-12-20: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 6.12.2016. Geschäftsanschrift: Zeller Weg 35 A, 82057 Icking. Gegenstand des Unternehmens: Aufbau, Entwicklung und Betrieb von dezentralen Informationstechnologien und damit verbundene Geschäfte sowie Geschäftstätigkeiten in verwandten Bereichen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Karpischek, Stephan, Wien / Österreich, *06.01.1975; Mussenbrock, Christoph, Icking, *28.06.1964, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-12-21: Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2018 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München. Geschäftsanschrift: Ruth-Drexel-Str. 154, 81927 München. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Mussenbrock, Christoph, München, *28.06.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-08-12: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Karpischek, Stephan, Wien / Österreich, *06.01.1975.