2014-01-22: Geschäftsanschrift: Siemensplatz 1, 19057 Schwerin . Nicht mehr Geschäftsführer: Fritz, Jürgen, Schwerin, *28.09.1948. Bestellt als Geschäftsführer: Fritz, Matthias, Schwerin, *22.04.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-11-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Fritz, Matthias, Schwerin, *22.04.1971.
2019-12-10: Änderung der Geschäftsanschrift: Lucie-Höflich-Straße 27 e, 19055 Schwerin.