2009-12-28: Vorstand: Geschäftsführer:; 4. Schönfeld, Dieter, *07.08.1952, Bad Segeberg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Hampel, Hans-Joachim Prokura: 6. Wulf, Heino, *30.07.1949, Klein Rönnau; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; Nicht mehr Prokurist:; 3. Moritz, Dirk.
2011-08-08: Prokura: 7. Ostwald, Christine, *07.06.1968, Klein Rönnau; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; 8. Ziske, Olaf, *21.12.1967, Klein Rönnau; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; nicht mehr Prokurist: 5. Volquarts, Klaus-Dieter; nicht mehr Prokurist: 6. Wulf, Heino..
2015-02-11: Geschäftsführer: Köhler, Winfried, *17.06.1959, Bad Segeberg. Nicht mehr Prokurist: Köhler, Winfried.
2015-07-27: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Schultz, Ulrich
2021-09-20: Geschäftsführer: Köppen, Toni, *01.12.1982, Seedorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Schönfeld, Dieter.