2018-01-30: Bestellt als Geschäftsführerin: Bahar-Kilic, Serap, Nufringen, *23.01.1981, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Niederl, Alois, Kaufmann, Ostfildern .
2019-05-17: Bestellt als Geschäftsführer: Dittus, Ron-Mario, Ludwigsburg, *08.07.1990, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführerin: Bahar-Kilic, Serap, Nufringen, *23.01.1981.
2019-11-14: Bestellt als Geschäftsführer: Kortmann, Johanna Maria, Frickenhausen, *14.02.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dittus, Ron-Mario, Ludwigsburg, *08.07.1990.