2007-07-12: Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR beschlossen. 125.000,00 EUR. Nach Berichtigung des Nachnamens nunmehr: Geschäftsführer: Stratmann, Kai, Heiligenhaus, *16.12.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-09-17: Geschäftsanschrift: Hofer Heide 7 a, 42549 Velbert. Nicht mehr Geschäftsführer: Stratmann, Kai, Heiligenhaus, *16.12.1971. Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 a (Stimmrechtsausschluss) beschlossen.
2010-11-11: Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen), § 3 a (Stimmrechtsausschluss) und § 10 (Tod des Gesellschafters) beschlossen. Einzelprokura: Linder, Michael, Heiligenhaus, *26.02.1972.
2020-10-01: Bestellt als Geschäftsführer: Daude, Dithmar, Nörvenich, *09.10.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Terjung, Claus-Hermann, Wuppertal, *03.01.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Plößer, Marcel, Mühltal, *17.05.1969; Reil, Detlef, Edewecht, *24.07.1964.