2006-10-10: Firma: web-faktur GmbH Sitz: Berlin Gegenstand: Die Konzeption, Gestaltung und Programmierung von Internet- und Intranet-Lösungen, Entwicklung und Realisierung von Groupware-Lösungen, Entwicklung und Realisierung von Datenbank-Lösungen, Konzeption und Implementierung von EDV-Netzwerken, Konzeption und Entwicklung von Corporate Design, Entwurf und Erstellung von Printerzeugnissen jeder Art sowie Umsetzung von Marketingmaßnahmen im Internet- und Printbereich. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer:; Bähr, Stephan, *24.04.1971, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; Greggers, Asja, *05.11.1972, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 12.09.2006.
2009-01-14: Firma: webfaktur GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Oranienburger Straße 26, 10117 Berlin Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.01.2009 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma)..
2012-04-30: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Richardstraße 86, 12043 Berlin.
2014-01-14: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Pappelallee 78-79, 10437 Berlin; Änderung zu Nr. 1: infolge Wohnortwechsels; Geschäftsführer: Bähr, Stephan, *24.04.1971, Emmendingen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2014-11-03: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Greggers, Asja; Geschäftsführer: 3.
Sarkar, Indra, *20.09.1963, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2016-07-05: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Sarkar, Indra