2014-12-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 20.11.2014. Geschäftsanschrift: Breitscheidstraße 10, 70174 Stuttgart . Gegenstand: Jegliche Ingenieurleistungen auf dem Gebiet der Tragwerksplanung, insbesondere im Bauwesen. Stammkapital: 25.200,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Dr. Kobler, Martin, Stuttgart, *03.09.1974; Prof. Dr. Kürschner, Kai, Gerlingen, *07.06.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-12: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Fries, Jürgen, Stuttgart, *12.05.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-02-10: Die Gesellschafterversammlung vom 05.02.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Gesellchafterbeschlüsse) und § 15 (Verfügungen über Geschäftsanteile, Vorkaufsrecht) beschlossen.
2017-06-21: Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 beschlossen. Neue Geschäftsanschrift: Christophstraße 7, 70178 Stuttgart.
2018-04-17: Die Gesellschafterversammlung vom 05.04.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 , § 6 (Stammkapital, Stammeinlagen) und § 13 (Jahresabschluss) beschlossen. Firma geändert; nun: f2k ingenieure gmbh.
2018-04-17: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Lettow, Steffen, Stuttgart, *30.05.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-09-27: Die Gesellschafterversammlung vom 12.09.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 , § 9 (Wettbewerbsverbot), § 10 (Gesellschafterbeschlüsse), § 14 (Ergebnisverwendung), § 15 (Verfügung über Geschäftsanteile, Vorkaufsrecht), § 16 (Einziehung) und § 17 (Kündigung) beschlossen.
2022-07-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Fries, Jürgen, Stuttgart, *12.05.1968; Prof. Dr. Kürschner, Kai, Gerlingen, *07.06.1973; Dr. Lettow, Steffen, Stuttgart, *30.05.1971.