2007-06-27: Bestellt: Geschäftsführer: Orth, Rudolf Karl, Attenkirchen, Ortsteil Thalham, *16.01.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-08-16: Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2007 hat die Änderung des § 6 (Geschäftsführung) der Satzung beschlossen.
2013-01-08: Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2012 hat die Änderung des § 6 (Geschäftsführung) der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Orth, Rudolf Karl, Attenkirchen, Ortsteil Thalham, *16.01.1958. Einzelprokura: Orth, Rudolf Karl, Attenkirchen, *16.01.1958.
2014-09-29: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Limbacher Str. 1, 84152 Mengkofen.
2021-05-28: Bestellt: Geschäftsführer: Orth, Rudolf Karl, Attenkirchen, *16.01.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Orth, Rudolf Karl, Attenkirchen, *16.01.1958.