2011-02-24: Bestellt: Geschäftsführer: Trnetschek, Steffan, Gefrees, *02.05.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-08-05: Bestellt: Geschäftsführer: Eber, Matthias, Kulmbach, *22.08.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-11-01: Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2014 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: §§ 1 (Firma, Sitz), (Gegenstand des Unternehmens). Firma geändert, nun: Neue Firma: fiatec Filter & Aerosol Technologie GmbH. Gegenstand geändert, nun: Neuer Unternehmensgegenstand: Dienstleistung im Bereich Filterprüfung, Consulting und Prüfstandsbau.