2015-12-07: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.10.2015. Geschäftsanschrift: Industriestraße 4, 70565 Stuttgart. Gegenstand: Die für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bzw. Steuerberatungsgesellschaften gesetzlich und berufsrechtlich zulässigen Tätigkeiten gemäß § 2 in Verbindung mit § 43a Abs. 4 WPO sowie § 33 in Verbindung mit § 57 Abs. 3 StBerG. Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der fischer/collegen Stuttgart GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft und übt die Geschäftsführung bei dieser KG aus. Handels- und Bankgeschäfte sind ausgeschlossen. Stammkapital: 30.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Gad el Karim, Josef, Leinfelden-Echterdingen, *25.10.1965, einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Bubeck, Frank Werner, Kernen im Remstal, *24.12.1974; Fischer, Marc-Uwe, Leinfelden-Echterdingen, *11.07.1968; Gollmert, Torsten, Stuttgart, *23.04.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-09-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Gad El Karim, Josef, Leinfelden-Echterdingen, *25.10.1965.
2022-07-07: Bestellt als Geschäftsführer: Häcker, Margareta Erika, Esslingen, *14.02.1973; Merz, Alexandra Karin, geb. Gnann, Plochingen, *23.12.1971.