2009-02-05: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Unternehmensgegenstand) und in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR beschlossen. Ferner wurden geändert § 5 (Geschäftsführung), § 7 (Jahresabschluss und Ergebnisverwendung), § 9 (Erbfolge), § 10 (Kündigung), § 11 (Ausschluss eines Gesellschafters), § 13 (Abfindungsguthaben) und § 16 (Wettbewerb). Geschäftsanschrift: Spörckenstraße 89, 29221 Celle. Neuer Unternehmensgegenstand: Durchführung von Beratungs- und Schulungsleistungen gegen Honorar auf dem Gebiet der Unternehmens- und Organisationsberatung, der Unternehmens- und Organisationsentwicklung, der Personalberatung und -entwicklung, der Marketing- und Strategieberatung inklusive der Durchführung von Veranstaltungen, Kongressen, Seminaren, Coachings, Assessment-Center sowie Workshops. Ausgenommen sind Tätigkeiten, die einer behördlichen Genehmigung bedürfen.
2018-07-03: Die Gesellschafterversammlung vom 23.02.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 sowie die Aufhebung von § 15 (Gründungsaufwand) beschlossen.
2018-07-09: Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen.
2018-10-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Schache-Keil, Frank, Hannover, *15.02.1954.
2020-01-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Morfeld, Werner, Würzburg, *07.11.1948.
2022-01-21: Bestellt als Geschäftsführer: Engel, Silke, Burgdorf, *23.09.1974.