2007-01-09: Die Gesellschafterversammlung vom 07.09.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Fellbach.
2007-01-15: Die Gesellschafterversammlung vom 07.09.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Fellbach.
2007-10-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Kremer, Hans-Dieter, Neuhausen auf den Fildern, *09.02.1947.
2008-11-03: Mit der "IMI Holding GmbH", Alpen (Amtsgericht Kleve HRB 8981) wurde am 01.09.2008 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 30.09.2008 zugestimmt hat.
2009-02-23: Geschäftsanschrift: Stuttgarter Str. 120, 70736 Fellbach. Bestellt als Geschäftsführer: Orlik, Philipp, Begnins, *30.09.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Preinerstorfer, Michael, München, *29.05.1970.
2009-12-21: Bestellt als Geschäftsführer: Howard, Robert Coleman, Palm Harbor FL/USA, *15.06.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Orlik, Philipp, Begnins, *30.09.1973.
2012-01-02: Der zwischen der Gesellschaft und der "IMI Holding GmbH", Alpen (Amtsgericht Amtsgericht Kleve HRB 8981) am 01.09.2008 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag wurde am 15.12.2011 aufgehoben. Mit der "183. Ltd. & Co. Vermögensverwaltungs KG", Bonn (Amtsgericht Amtsgericht Bonn HRA 7749) wurde am 15.12.2011 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen am 15.12.2011 zugestimmt haben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2013-08-26: Bestellt als Geschäftsführer: Malherbe, Gregory, Challex (Frankreich), *30.09.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Howard, Robert Coleman, Palm Harbor FL/USA, *15.06.1959.
2014-04-15: Bestellt als Geschäftsführer: Wehking, Oliver Jörg Herbert, Löhne, *03.07.1968.
2016-04-07: Bestellt als Geschäftsführer: Maas, Martin, Mijoux / Frankreich, *12.11.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Malherbe, Gregory, Challex , *30.09.1969.
2019-08-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Wehking, Oliver Jörg Herbert, Löhne, *03.07.1968.
2019-10-07: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Maas, Martin, Goch, *12.11.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Le Bihan, Yann, Saint Jean de Gonville / Frankreich, *23.11.1978.