2008-02-27: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Holst, Uwe, Langewiesen, *18.02.1956. Bestellt: Geschäftsführer: Möller, Dirk, Langewiesen, *30.09.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-09-15: Bestellt: Geschäftsführer: Granz, Andy, Vacha OT Willmanns, *23.01.1978; Patzloff, Marcel, Saalfeld/Saale, *01.09.1976, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.