2016-06-03: Änderung zu Geschäftsführer Opitz, Florian, *29.03.1982, Elmshorn: Der Nachname hat sich durch Heirat geändert.
2020-10-30: Sitz der Firma jetzt: Klein Offenseth-Sparrieshoop; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.10.2020 ist der Sitz der Gesellschaft nach Klein Offenseth-Sparrieshoop verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1.
2020-12-17: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Opitz, Nicolina