2007-11-23: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dreyer, Erwin.
2008-02-18: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2007 wurde die Firma und entsprechend § 1 des Gesellschaftsvertrags geändert. Name der Firma: OXYCARE GmbH Sauerstoff.Beatmungstechnik..
2009-09-25: Geschäftsanschrift: Holzweide 7, 28307 Bremen. Geschäftsführer: 3. Kohl, Jürgen, *20.12.1969, Achim; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen..
2011-05-06: Die Eintragung betreffend die Geschäftsanschrift ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsanschrift: Holzweide 6, 28307 Bremen..
2012-06-15: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Kohl, Jürgen.
2012-10-29: Geschäftsführer: 4.
Dreyer, Erwin, *16.09.1954, Oyten; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2014-01-28: Geschäftsführer: 5.
Rex, Rainer, *23.03.1969, Seevetal; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Lange, Pierre, *09.12.1986, Bremen; Einzelprokura.
2018-02-07: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.01.2018 ist das Stammkapital um 223.500 EUR auf 373.500 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag entsprechend geändert in § 3.
2018-07-17: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Rex, Rainer; Geschäftsführer: 6.
Lange, Pierre, *09.12.1986, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Lange, Pierre.
2019-10-15: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.09.2019 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.
2020-06-24: Geschäftsführer: 7.
Rex, Rainer, *23.03.1969, Glinde; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-02-05: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Rathkamp, Holger
2021-04-07: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Ghofrani Far, Arian.
2022-04-22: Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Rex, Rainer; Geschäftsführer: 8.
Paksoy, Özkan, *18.05.1980, Geestland; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 5.
Drescher, Rene Michele, *24.10.1990, Bremen; Einzelprokura