2012-06-21: PP-PLASTIC Peuker OHG, Neukirchen/Pleiße, Werdauer Straße 200a, 08459 Neukirchen/Pleiße. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: PP-Verwaltungs GmbH, Neukirchen/Pleiße (Amtsgericht Chemnitz HRB 27411). Ausgeschieden als: Persönlich haftender Gesellschafter: Peuker, Gustav, Kaufmann, Neukirchen; Peuker, Tino, Kaufmann, Neukirchen. Nun Kommanditgesellschaft. Die Firma ist geändert. Neue Firma: PP-PLASTIC GmbH & Co. KG.
2012-06-28: PP-PLASTIC GmbH & Co. KG, Neukirchen/Pleiße, Werdauer Straße 200a, 08459 Neukirchen/Pleiße. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Peuker, Tino, Neukirchen/Pleiße, *04.07.1963.
2012-07-05: PP-PLASTIC GmbH & Co. KG, Neukirchen/Pleiße, Werdauer Straße 200a, 08459 Neukirchen/Pleiße. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Mehrens, Ulrich, Bessenbach, *09.02.1969.
2014-10-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Tischtau, Diana, Hartha, *08.02.1968.
2020-07-07: Neue Firma: formwerk GmbH & Co. KG. Die Firma ist geändert.
2020-10-21: Prokura erloschen: Tischtau, Diana, Hartha, *08.02.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Neuberger, Volker, Röllbach, *10.02.1968.