2009-01-12: Geschäftsanschrift: Freiherr-vom-Stein-Str. 24-26, 60323 Frankfurt am Main. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Panagiotides, William, Königstein im Taunus, *11.08.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Grundmann, Sven, Frankfurt am Main, *08.06.1978; Heinrich, Meinolf, Schriesheim, *12.07.1965, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer.
2009-07-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Grundmann, Sven, Frankfurt am Main, *08.06.1978.
2014-09-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Heinrich, Meinolf, Schriesheim, *12.07.1965.