2008-09-09: Geschäftsführer: Reiß, Ulrich, *14.07.1951, Potsdam; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2011-08-23: Inländische Geschäftsanschrift: Gewerbepark, Rietzer Berg 11, 14797 Kloster Lehnin OT Rietz. Nicht mehr Geschäftsführer: Passiep, Heiner.
2014-08-25: Inländische Geschäftsanschrift: Rietzer Berg 13, 14797 Kloster Lehnin OT Rietz; Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Der Wohnort der Geschäftsführerin hat sich geändert. Geschäftsführer: Mütherich, Hiltrud, *10.01.1967, Potsdam; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-12-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Reiß, Ulrich; Geschäftsführer: Cornelius, Mary-Jane, *18.09.1968, Kloster Lehnin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 1: Personenbezogene Daten : Geschäftsführer: Mütherich, Hiltrud, *10.01.1967, Kloster Lehnin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen