2005-01-10: Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2004 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2015-01-30: Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: gefeba Engineering GmbH. Bestellt als Geschäftsführer: Rhode, Dirk, Oberhausen, *31.12.1965; Dr. Schütten, Ulrich, Essen, *21.09.1958. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Gautzsch, Manfred, Duisburg, *04.08.1960.
2015-07-24: Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 250.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. 300.000,00 EUR.
2017-08-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Haarmann, Horst, Gladbeck.
2018-01-24: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krick, Hans-Hermann, Rees, *05.12.1965.
2020-10-05: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Aloisi, Claudio, Duisburg, *06.05.1977; Lichtenberg, Jörn, Dorsten, *14.07.1978; Lichtenberg, Timo, Gladbeck, *28.06.1975; Paulat, Martin, Castrop-Rauxel, *15.04.1964. Nach entsprechender Änderung der Vertretungsart: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gautzsch, Manfred, Duisburg, *04.08.1960.
2020-10-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schütten, Ulrich, Essen, *21.09.1958.