2020-01-03: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Forsthof Eekholt, 24623 Großenaspe; Vorstand: Änderung zu Nr. 2: Wohnortsänderung; Geschäftsführer: Mahnert, Isabelle, *15.06.1981, Großenaspe; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Kubich, Gunda
2022-01-20: Vorstand: Geschäftsführer: 3.
Mahnert, Walter, geb. Zangl, *13.10.1980, Großenaspe; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen