2016-10-21: Firma: START YOUR PR UG ; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Klosterstraße 62, 10179 Berlin; Gegenstand: PR Beratung für Startups. Stamm- bzw. Grundkapital: 1.500,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: 1.
Manthey, Sebastian, *01.05.1988, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 31.08.2016
2017-02-08: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Rheinsberger Straße 76/77, 10115 Berlin
2017-09-26: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Fraenkelufer 28, 10999 Berlin
2019-05-16: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Zossener Straße 56-58, Aufgang D, 10961 Berlin
2019-11-25: Firma: getpress GmbH; Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Manthey, Sebastian; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Liquidator: 2.
Ziche, Maximilian, *21.12.1988, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.09.2019 ist das Stammkapital um 23.500 EUR auf 25.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 1 und Ziffer 3 (Stammkapital) sowie darüber hinaus insgesamt neu gefasst.
2019-11-25: Die Eintragung zu Nr. 2 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Fehlerhafte Amtsbezeichnung korrigiert; Geschäftsführer: Ziche, Maximilian, *21.12.1988, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-04-29: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Scharnweberstraße 30, Hinterhaus, 10247 Berlin
2022-06-16: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Zossener Straße 56-58 Aufgang D, 10961 Berlin