gia AGAssekuranzvermittlung, HRP, Versicherungsverträge..., Assekuranz, Versicherungsmakler, Internationale Adresse / Anfahrt Oberntorwall 16-18 33602 BielefeldDE 1 weitere Adresse 1x Adresse:Feilenstraße 533602 Bielefeld Kontakt 2x E-Mail 1x Webadresse/Domain 2 Ansprechpartner/Personen Dr. Sven MeierDr.SvenMeier (Aufsichtsratsvorsitzender)Dietmar FischerDietmarFischer (Vorstand) Formell HR-Nr+HR-Gericht 4x HR-Bekanntmachungen 4x HR-Bekanntmachungen:2008-01-16:Prokura erloschen: Schnettler, Matthias, Schloß Holte-Stukenbrock, *03.08.1968.2012-07-03:Nicht mehr Vorstand: Löschke, Andree, Elkenroth, *13.09.1964.2018-03-16:Nicht mehr Vorstand: Löwer, Ulrich, Rödinghausen, *04.08.1959. Vorstand: Fischer, Dietmar, Enger, *03.02.1952, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Fischer, Dietmar, Enger, *03.02.1952.2018-03-16:Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden. Neu: Daten zu 3,6 Mio. deutschen Firmen exportieren + professionell nutzen