2010-06-01: Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Die Nummerierung der §§-Überschriften wurde beginnend mit § 8 (Einziehung von Geschäftsanteilen) jeweils um den Wert 1 erhöht. Nach § 7 wurde ein neuer § 8 (Erbfolge) eingefügt. § 9 (Einziehung von Geschäftsanteilen) -in bereits neuer Nummerierung- wurde geändert.
2013-01-22: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Glass, Jan, Kirchheim am Neckar, *06.08.1961.
2014-08-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Groninger, Volker, Crailsheim, *18.02.1967. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Groninger, Jens, Crailsheim, *28.03.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Groninger, Volker, Crailsheim, *18.02.1967.
2015-03-18: Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Gegenstand geändert; nun: a) Herstellung und der Vertrieb von Maschinen und Anlagen aller Art; b) Halten und Verwalten von Immobilien. Prokura geändert; nun: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Groninger, Eva, geb. Paatz, Crailsheim; Groninger, Volker, Crailsheim, *18.02.1967.
2015-07-29: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Derr, Dieter, Frankfurt am Main, *24.11.1966.
2017-04-25: Prokura erloschen: Glass, Jan, Kirchheim am Neckar, *06.08.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Novakovic, Zoran, Öhringen, *19.07.1969.
2018-07-17: Bestellt als Geschäftsführer: Veile, Josef, Westhausen, *03.03.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Brenner, Gerhard, Vellberg, *05.02.1965; Derr, Dieter, Frankfurt am Main, *24.11.1966; Schuster, Dirk, Rosengarten, *02.04.1975. Prokura erloschen: Miksch, Rupert, Satteldorf, *19.01.1953; Veile, Josef, Westhausen, *03.03.1969.
2019-06-11: Prokura erloschen: Novakovic, Zoran, Öhringen, *19.07.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kaiser, Rainer, Wertach, *15.09.1966; Maischatz, Uwe, Illerkirchberg, *20.07.1967.
2019-07-04: Prokura erloschen: Derr, Dieter, Frankfurt am Main, *24.11.1966.
2020-01-28: Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt bei Geschäftsführer: Groninger, Jens, Crailsheim, *28.03.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Maischatz, Uwe, Illerkirchberg, *20.07.1967.