2007-07-16: Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. Firma geändert; nun: h.r. weiler gmbH luft- und umwelttechnik.
2013-10-28: Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt bei Geschäftsführer: Weiler, Heinz- Rudi, Löwenstein, *06.07.1955. Einzelprokura: Dick, Johannes, Eisenberg, *25.10.1977.
2018-08-03: Bestellt als Geschäftsführer: Gasser, Patrick Benjamin, Lehrensteinsfeld, *08.05.1989. Nicht mehr Geschäftsführer: Weiler, Heinz- Rudi, Löwenstein, *06.07.1955.
2019-02-07: Die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 2 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Obersulm. Neue Geschäftsanschrift: Teichstraße 2, 74182 Obersulm.