2005-02-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Du, Xiaofei.
2006-10-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Domingo Agustino, Maria Blanca. Neu bestellt als Geschäftsführer: Solbach, Marco Christoph, Oberhausen, *04.06.1966, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-11-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Solbach, Marco Christoph, Oberhausen, *04.06.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Domingo Agustino, Maria Blanca, Oberhausen, *04.11.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-01: Die Gesellschafterversammlung vom 03.01.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Oberhausen beschlossen. Oberhausen. Geschäftsanschrift: Goebenstraße 113, 46045 Oberhausen.
2021-01-07: Änderung zur Geschäftsanschrift: Gundlachstr. 2, 46045 Oberhausen. Ist ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten diese die Gesellschaft gemeinsam. Nicht mehr Geschäftsführer: Domingo Agustino, Maria Blanca, Oberhausen, *04.11.1973. Bestellt als Liquidator: Solbach, Marco Christoph, Oberhausen, *04.06.1966. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2022-06-08: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht.