2017-07-28: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 26.07.2017. Geschäftsanschrift: Am Funkturm 23, 29525 Uelzen. Gegenstand: Der Betrieb eines Baumarktes in Boizenburg sowie sämtliche damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte. Stammkapital: 200.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Bestellt als Geschäftsführer: Mölders, Felix, Lüneburg, *10.12.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-29: Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen.
2017-09-29: Bestellt als Geschäftsführer: Kitzing, Ines, Pinneberg, *30.01.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.