2006-11-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Otterbach, Ulrich. Prokura erloschen: Meichsner, Gerhard.
2008-04-24: Bestellt als Geschäftsführer: Stein, Hagen, Krefeld, *22.02.1979.
2010-03-18: Die Gesellschafterversammlung vom 26.01.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals von 52.000,00 EUR um 27.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR beschlossen. 25.000,00 EUR.
2013-03-07: Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr Geschäftsführer: Stein, Hagen, Krefeld, *22.02.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-04-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Hartmann, Helmut.