2010-05-21: Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: heinicke Maschinen & Metallbau GmbH. Geschäftsanschrift: Ringstraße 11, 27809 Lemwerder. Bestellt als Geschäftsführer: Bley, Gabriele, Ganderkesee, *24.06.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Bley, Thomas, Lemwerder, *19.10.1964.
2011-11-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Bley, Gabriele, Ganderkesee, *24.06.1961.
2012-12-21: Die Gesellschafterversammlung hat am 07.12.2012 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 74.435,41 auf EUR 100.000 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) zu ändern. Stammkapital nun: 100.000,00 EUR.
2017-02-03: Bestellt als Geschäftsführer: Baden, Uwe, Bassum, *22.11.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-09-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Baden, Uwe, Bassum, *22.11.1959.
2021-09-22: Einzelprokura: Wöst, May, Ganderkesee, *20.02.1992.