2014-11-28: Bestellt als Geschäftsführer: Stelte, Ulf, Neuss, *28.12.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-05-05: Änderung zur Geschäftsanschrift: Olympiasiegerstraße 1A, 41472 Neuss.
2018-01-09: Bestellt als Geschäftsführer: Stelte, Elisa, Neuss, *30.10.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-11-07: Infolge Namensänderung aufgrund Eheschließung nun bestellt als Geschäftsführer: Stelte-Kröber, Elisa, Neuss, *30.10.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Stelte, Ulf, Neuss, *28.12.1982.