2020-12-28: Bestellt Geschäftsführer: Steding, Frank, Ahrensburg, *31.05.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Baustian, Michael, Hamburg, *19.06.1962. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wolter, Tom, Hamburg, *16.11.1979. Prokura erloschen Steding, Frank, Ahrensburg, *31.05.1978.