2009-12-15: Geschäftsanschrift: Theodor-Heuss-Str. 23, 70174 Stuttgart. Bestellt als Geschäftsführer: Guilliard, Michael Maurice, Köngen, *06.08.1976; Hanke, Dirk Alfons, Leonberg, *09.10.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Lazay, Sebastian, Stuttgart, *18.05.1971.
2013-03-18: Die Gesellschafterversammlung vom 01.03.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Erbfolge) beschlossen.
2014-10-15: Die Gesellschafterversammlung vom 06.10.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung unter Einschluss der grenzüberschreitenden Arbeitnehmerüberlassung innerhalb der Europäischen Union, die private Arbeitsvermittlung und die Erbringung von Personal-Dienstleistungen jeglicher Art sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und der Betrieb ambulanter Pflegedienste sowie einer Werbeagentur.
2016-06-29: Änderung der Geschäftsanschrift: Theodor-Heuss-Straße 21, 70174 Stuttgart.
2021-08-27: Neue Geschäftsanschrift: Büchsenstraße 10, 70173 Stuttgart.