2013-08-05: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.05.2013. Geschäftsanschrift: Kirchstraße 29, 71634 Ludwigsburg. Gegenstand: Der Handel mit elektronischen Geräten, insbesondere Telekommunikationsendgeräten und Zubehör sowie Erbringung und Vermittlung von Mobilfunk- und Festnetzdienstleistungen. Stammkapital: 5.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie gemeinsam. Geschäftsführer: Kölzow, Christina, Möglingen, *08.02.1985, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-05-30: Bestellt als Geschäftsführer: Ercan, Evren, Esslingen am Neckar, *06.01.1981. Nicht mehr Geschäftsführer: Kölzow, Christina, Möglingen, *08.02.1985.
2017-06-13: Die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
2017-06-14: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Ercan, Evren, Esslingen am Neckar, *06.01.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Ercan, Christina, Esslingen am Neckar, *08.02.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-07-05: Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4 (Stammkapital, Einlagen) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 20.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR erhöht. Firma geändert; nun: i love mobility GmbH. Gegenstand geändert; nun: Handel mit elektronischen Geräten, insbesondere Telekommunikationsendgeräten und Zubehör sowie Erbringung und Vermittlung von Mobilfunk- und Festnetzdienstleistungen sowie die Annahme, Verwahrung und Versendung von Paketen. Stammkapital nun: 25.000,00 EUR.
2019-05-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Ercan, Christina, Esslingen am Neckar, *08.02.1985.
2020-05-12: Bestellt als Geschäftsführer: Ercan, Christina, geb. Kölzow, Esslingen am Neckar, *08.02.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.