2008-02-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Plank, Jochen, Remscheid, *12.02.1962.
2011-06-27: Geschäftsanschrift: Persebecker Str. 47, 44227 Dortmund. Nach Wechsel des Wohnortes weiterhin Geschäftsführer: Dr. Hein, Thomas, Dortmund, *18.08.1948, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-04-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hein, Thomas, Dortmund, *18.08.1948. Bestellt als Geschäftsführer: Esmail, Raheem, Alpen, *29.02.1972; Holert, Sabine, Alpen, *05.02.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-06-04: Mit der R & E Dienstleistungs Holding UG , Alpen (Amtsgericht Kleve, HRB 14397) als herrschendem Unternehmen ist am 17.05.2018 Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 17.05.2018 zugestimmt.
2019-07-18: Änderung zur Geschäftsanschrift: Westfalendamm 251, 44141 Dortmund. Nach Wohnortwechsel, weiterhin: Geschäftsführer: Holert, Sabine, Dortmund, *05.02.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-12-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Esmail, Raheem, Dortmund, *29.02.1972.
2022-02-10: Änderung zur Geschäftsanschrift: Freie-Vogel-Str. 369, 44269 Dortmund.