2007-08-22: Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Haltern am See beschlossen. Neuer Sitz:Haltern am See.
2016-09-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Smyczek, Marian, Münster, *05.02.1951.
2017-03-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Baum, Jörg, Arnsberg, *02.02.1970; Franke, Henning, Dülmen, *14.10.1983.