2013-12-06: Firma: iBells GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Potsdamer Straße 92, 10785 Berlin; Gegenstand: Der Handel sowie der Import und Export mit/von Waren verschiedener Art, insbesondere mit/von Elektronik, Computern und Zubehör sowie die Softwareentwicklung. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Karpova, Tamara, *25.08.1946, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Kushnarenko, Pavel, *13.05.1966, Krasnodar/Russische Föderation; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3.
Sivers, Oleg, *13.04.1971, Krasnodar/Russische Föderation; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 12.11.2013
2014-05-06: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Gormannstraße 14, 10119 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Karpova, Tamara
2016-12-08: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Metzer Straße 17, 10405 Berlin
2021-03-30: Geschäftsführer: 4.
Gernetz, Andrej, *08.06.1976, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen